Hanes ariannol RADICAL NORWICH

Rhif yr elusen: 1174903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/09/2019 28/09/2020 28/09/2021 28/09/2022 28/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.82k £37.43k £47.46k £53.43k £86.79k
Cyfanswm gwariant £40.78k £40.48k £46.16k £53.04k £70.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A