SOUTHERN THAILAND ELEPHANT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal purpose of the CIO is the ethical care and conservation of the Asian elephant, using the highest possible welfare standards, by awarding grants and the provision of education to increase knowledge of the elephant, its health, domestication and cultural role, principally in Thailand.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gwlad Thai
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Meredith Anne Smith PhD MRCVS | Cadeirydd | 14 March 2024 |
|
|||||||||
Lisa Philpott BA MSc | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Rosalyn Joan Bird MCIoF | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||||||
Esther Porta | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||||||
Lorraine Louise Miller BSc | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||||
Dr Michael Seton MSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||||
Dr Fieke Marije Molenaar MSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||||||
Brian Edward da cal BA, MSc | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||||||
Dr ANDREW HIGGINS PhD FRCVS | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||||||
JAKRAPOB THAOTAD BSC, PGDIP | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||||||
Sir Richard Armstrong CBE | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||||||
ROGER JACKSON CLARK FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.32k | £96.01k | £92.66k | £233.91k | £93.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.29k | £87.78k | £86.14k | £179.94k | £124.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE PROMOTION OF CONSERVATION AND PROTECTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ASIAN ELEPHANTS THROUGH BUT NOT LIMITED TO THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF A SANCTUARY OR SANCTUARIES IN THAILAND THAT CARE FOR ASIAN ELEPHANTS. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION AND PROTECTION OF ASIAN ELEPHANTS AND IMPROVEMENT OF THEIR NATURAL ENVIRONMENT. (3) THE PROMOTION OF HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ELEPHANTS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ELEPHANTS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ELEPHANT WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ELEPHANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lakin Rose
Camboro Business Park
Girton
CAMBRIDGE
CB3 0QH
- Ffôn:
- 07440 514362
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window