ymddiriedolwyr SOUTHERN THAILAND ELEPHANT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1176322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Meredith Anne Smith PhD MRCVS | Cadeirydd | 14 March 2024 |
|
|||||||||
Esther Porta | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||||||
Lorraine Louise Miller BSc | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||||
Dr Michael Seton MSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||||
Katherine Lisa Wrench MSc | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||||
Dr Fieke Marije Molenaar MSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||||||
Brian Edward da cal BA, MSc | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||||||
Dr ANDREW HIGGINS PhD FRCVS | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|||||||||
JAKRAPOB THAOTAD BSC, PGDIP | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||||||
Sir Richard Armstrong CBE | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||||||
ROGER JACKSON CLARK FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.