Ymddiriedolwyr The People Hive
Rhif yr elusen: 1174852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernadette Wei Yen McManus | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Ellen van Keulen | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Johnson | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Hugh Swithin Evans | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Patrick Hehir | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Bernadette Jansen | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
MARK DESMOND ALBROW | Ymddiriedolwr | 22 August 2017 |
|
|
||||
PETER STOCKDALE | Ymddiriedolwr | 22 August 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.