Hanes ariannol MONK SHERBORNE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1175663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.48k £104.99k £310.99k £27.66k £24.42k
Cyfanswm gwariant £5.98k £18.58k £414.49k £20.29k £22.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £320 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.19k £48.61k £180.00k N/A £1.50k