Hanes ariannol SENGHENYDD COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1174629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.08k £30.06k £27.83k £18.77k £14.98k
Cyfanswm gwariant £26.82k £13.69k £18.85k £27.66k £29.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £21.00k £3.00k N/A N/A