THE SARASWATI SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust awards scholarships to support young women or girls wish to study science, in India, based in Kolkata
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- India
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHIE BAKER M.A | Cadeirydd | 01 December 2017 |
|
|
||||
Sujata SEn | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
NATASHA WHITING | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
NIKHILESH BHATTACHARYA | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
SUJATA SEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
JANE CARLING | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03k | £4.90k | £6.69k | £1.12k | £1.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £3.88k | £2.53k | £3.43k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 13 Mawrth 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 06 Ebrill 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2019 | 13 Mawrth 2021 | 406 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2019 | 06 Ebrill 2021 | 430 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROVISION OF ASSISTANCE TO YOUNG WOMEN AND GIRLS IN THE REPUBLIC OF INDIA, WITH A FOCUS ON KOLKATA, TO UNDERTAKE COURSES OF STUDY, TRAINING OR RESEARCH; AND 2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP AMONG YOUNG WOMEN, GIRLS AND OTHER INDIVIDUALS OF NEED IN KOLKATA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Highgate West Hill
London
N66JS
LONDON
N6 6AS
- Ffôn:
- 07904409662
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window