STOKE TRAMPOLINE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trampolining & Gymnastics Club for Recreational and Competitive purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 February 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Stoke-on-trent
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- STOKE ELITE TRAMPOLINING CLUB (Enw blaenorol)
- STOKE TRAMPOLINING AND GYMNASTICS CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2019 | 01/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.90k | £11.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.67k | £16.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2020 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2020 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2019 | 06 Ionawr 2020 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2019 | 06 Ionawr 2020 | 36 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Jan 2018 as amended on 23 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING COACHING AND FACILITIES FOR TRAMPOLINING AND GYMNASTICS IN STOKE ON TRENT AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
IN STOKE ON TRENT AND SURROUNDING AREAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window