RESTORATION POWER MINISTRIES (RPMWORLDWIDE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration power ministries (Rpm Worldwide) is a community bible based church, established in Manchester, united kingdom. Our Sundays and weekdays services are open to all mankind, we love God and we demonstrate it by loving our neighbours. We have our worship every Sunday by 13:00 pm and prayer meeting/ bible study every last Tuesdays of the month by 18:00, At 100 Ashley lane Manchester M9 4NT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2021
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2018: CIO registration
- RPM WORLDWIDE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLINS ABRAHAM | Cadeirydd | 12 May 2017 |
|
|
||||
SIBYLLE SCHENKEL | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
RUTH OLADELE - COKER | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
ADEYOOLA POPOOLA | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
OMOTOLA ODUMOSU | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
HILARY AKO | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
CAROLINE ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
PATIENCE IDIAGHE | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.06k | £4.56k | £3.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98k | £5.08k | £2.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 68 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 68 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 433 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 433 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 799 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 799 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 14 Ebrill 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 14 Ebrill 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 23 Ebrill 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 23 Ebrill 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGHOUT THE WORLD, ENGLAND AND WALES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PUBLIC WORSHIP AND PRAYERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Saint Johns Church
100 Ashley Lane
Manchester
M9 4NT
- Ffôn:
- 07438983010
- E-bost:
- rpmworldwide@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window