HUCKNALL FLIGHT TEST MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hucknall Flight Test Museum acts, in affiliation with the Rolls-Royce Heritage Trust, as custodians of the aviation heritage, historical stories and events, associated with the Rolls-Royce Hucknall Flight Test Establishment site, in particular between the years 1934 to 1971, but additionally both before and after this period. Rolls-Royce Heritage Trust volunteer members run the museum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Eliot Barrett | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Milan Petrovic | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
SHARON SEVERN | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Alan Paul Randall | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
BRIAN WILSON | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||
Alan Spray | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|||||
MALCOLM TODD | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66k | £831 | £106 | £6.00k | £400.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £125 | £350 | £202 | £123.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 08 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 86 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Awst 2024 | 192 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 15 Awst 2024 | 192 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND MAINTAIN, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE UNIQUE HISTORY OF THE WING HANGARS AT THE FORMER HUCKNALL AERODROME THROUGH THE ESTABLISHMENT OF HUCKNALL FLIGHT TEST MUSEUM. TO PROMOTE COMMUNITY INVOLVEMENT IN HERITAGE THROUGH OFFERING VOLUNTARY OPPORTUNITIES TO GAIN EXPERIENCE AND SKILLS IN MUSEUM OPERATIONS, CURATORSHIP AND EXHIBIT CREATION AND MAINTENANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hucknall Flight Test Museum
The Wing Hangar
Hives Way
Hucknall
NOTTINGHAM
NG15 6YH
- Ffôn:
- 01159633111
- E-bost:
- huflighttest@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window