NOTTINGHAM OPEN SPACES FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nottingham Open Spaces Forum is an independent charity which brings together Friends of Groups, other volunteers, community gardeners, partner organisations and other stakeholders to create a support network. We aim to work together and in partnership with Nottingham City Council and other public landowners to promote, protect, conserve and enhance the open and green spaces of our city.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,835 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
- NOSF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIS | Cadeirydd | 16 February 2016 |
|
|
||||
Laura Jane Armitage | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Benedict Hunt | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Michaela Dione Burrell | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
SARAH CAFLYN MANTON | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
BEN STANDING | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
ROBERT KIRKWOOD | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
CHERRY Wells | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.47k | £29.17k | £11.16k | £33.93k | £10.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.49k | £5.15k | £12.44k | £15.28k | £13.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.80k | £8.20k | £10.00k | £10.25k | £9.84k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Mawrth 2025 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mawrth 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Mawrth 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEB 2016
Gwrthrychau elusennol
- TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ENJOYMENT, UNDERSTANDING, APPLICATION AND CONSERVATION OF OPEN SPACES WITHIN THE CITY OF NOTTINGHAM. - TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT (INCLUDING PARKS, PLAY AREAS, SPORTS FIELDS, ALLOTMENTS, NATURE RESERVES, WOODLANDS AND CEMETERIES) WITHIN THE CITY OF NOTTINGHAM - TO ENHANCE PUBLIC HEALTH AND WELLBEING THROUGH ACCESS TO AND ACTIVITY IN OPEN SPACES
Maes buddion
WITHIN THE CITY OF NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROWNE JACOBSON LLP
MOWBRAY HOUSE
CASTLE MEADOW ROAD
NOTTINGHAM
NG2 1BJ
- Ffôn:
- 01159766200
- E-bost:
- info@nosf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window