THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY ROTHERHITHE

Rhif yr elusen: 1174630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England Parish Council - religious

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £115,929
Cyfanswm gwariant: £106,289

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Medi 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY CHURCH ROTHERHITHE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW MICHAEL DOYLE Cadeirydd 27 September 2017
Dim ar gofnod
Aisha Ann Sandy Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Kosilan Naidoo Ymddiriedolwr 18 May 2018
Dim ar gofnod
Samantha Joan Pullin Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
LOUISE BISHOP Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod
PAULINE MURDOCH MADDISON Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod
ANGELA ROSEMARY SAMUELS Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod
PATRICIA ROLI OJO Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod
PETER ARTHUR HILL Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £134.74k £151.41k £112.04k £128.95k £115.93k
Cyfanswm gwariant £115.67k £146.58k £63.45k £54.64k £106.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 BRYAN ROAD
LONDON
SE16 5HF
Ffôn:
02072374098
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

holy-trinity-rotherhithe.org.uk