Ymddiriedolwyr PORTHCAWL LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1175303

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUG JONES | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Carole Roberts | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Norma Rees | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
William john Thomas Cosson | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
DONALD JAMES SUTTON | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Joan Cosson | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
Melvin Rhys Lewis | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.