GARFORTH & DISTRICT LIONS CLUB (CIO)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Garforth & District Lions club operate in town of Garforth and surrounding villages. We raise funds at an annual Gala, Beer Festival and on a Christmas street collection. The funds are used in our district to help the elderly, youth groups and those in need in the area. We also donate towards international projects through Lions clubs International Foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 04 Hydref 2017: CIO registration
- GARFORTH & DISTRICT LIONS CLUB CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Greenway | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Paula Salter | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
David Hill | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Martin Egginton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Graham Isley | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Susan Isley | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Kathryn Nelson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Jonathan Mark Lines | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.05k | £10.96k | £37.20k | £24.45k | £22.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.72k | £12.86k | £25.62k | £34.91k | £26.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | £1.00k | £500 | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mai 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Mai 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Mai 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Mai 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CLUB ARE SUCH PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ENGLAND & WALES, INCLUDING IN PARTICULAR: THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP BY: PROMOTING THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP; ENCOURAGING MEMBERS TO TAKE AN ACTIVE INTEREST IN THE CIVIC, CULTURAL, SOCIAL AND MORAL WELFARE OF THE COMMUNITY; PROVIDING A FORUM FOR THE OPEN DISCUSSION OF ALL MATTERS OF PUBLIC INTEREST; PROVIDED THAT PARTISAN POLITICS AND SECTARIAN RELIGION SHALL NOT BE DEBATED BY MEMBERS; ENCOURAGING SERVICE-MINDED PEOPLE TO SERVE THEIR COMMUNITY WITHOUT PERSONAL REWARD AND ENCOURAGING THE PROMOTION OF HIGH ETHICAL STANDARDS IN COMMERCE, INDUSTRY, PROFESSIONS, PUBLIC WORKS AND PRIVATE ENDEAVOURS; SUPPORTING YOUTH TO DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; PROMOTING THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ASSOCIATING WITH LOCAL AUTHORITIES IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF PEOPLE IN LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES; PROMOTING VOLUNTEERING; THE RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED IN PARTICULAR BY PROVIDING HUMANITARIAN AID AND DISASTER RELIEF; THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES BY PREVENTING AVOIDABLE BLINDNESS, ASSISTING DISABLED PEOPLE TO LEAD INDEPENDENT LIVES OR HELPING TO PREVENT OR MANAGE HEALTH ISSUES; PROMOTING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT; AND/OR PROMOTING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LIONS CLUB INTERNATIONAL
257 ALCESTER ROAD SOUTH
BIRMINGHAM
B14 6DT
- Ffôn:
- 01652652979
- E-bost:
- Gdlions.105c@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window