UTTOXETER SKATING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of community participation in healthy recreation in Uttoxeter by the provision of instruction and training in ice skating. This includes, but is not limited to, running off-ice classes, competitions, galas and social events to help build a strong family ice skating community in Uttoxeter.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2021
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Horton | Cadeirydd | 06 September 2020 |
|
|
||||
Sam Craddock | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Lucy Roach | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Fleeman | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
David Marston | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
CLARE FRANCES HUDSON | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10k | £4.38k | £1.72k | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10k | £4.03k | £2.25k | £141 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 679 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 679 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 06 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | 06 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 06 Medi 2020 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | 06 Medi 2020 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN UTTOXETER BY THE PROVISION OF INSTRUCTION AND TRAINING IN ICE SKATING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UTTOXETER SKATING CLUB
Cinebowl
Dovefields Retail Park
Town Meadows Way
UTTOXETER
ST14 8AZ
- Ffôn:
- 07814070709
- Gwefan:
-
uttoxeterskatingclub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window