GLANRAFON EVANGELICAL COMMUNITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Glanrafon Evangelical Community Church is an Independent Evangelical Church but with a long association with the Evangelical Movement of Wales. It's aim is to promote the Evangelical Christian faith and Evangelical Charitable institutions in Llangollen. In particular to support, expand and develop a social and spiritual benefit to the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2018: Cofrestrwyd
- GLANRAFON EVANGELICAL CHURCH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES CORNFORD | Cadeirydd | 08 January 2021 |
|
|
||||
Kenneth Douglas Anthonisz | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
JONATHAN HUW CALCRAFT | Ymddiriedolwr | 02 May 2015 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN GASKELL | Ymddiriedolwr | 18 November 1981 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.44k | £60.07k | £74.55k | £23.23k | £19.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.52k | £35.60k | £57.92k | £22.82k | £18.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 NOV 1981
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE TO PROMOTE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH AND EVANGELICAL CHARITABLE INSTITUTIONS IN LLANGOLLEN AFORESAID AND IN PARTICULAR TO SUPPORT EXPAND AND DEVELOP THE CHURCH FINANCIALLY AND OTHERWISE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLANRAFON EVANGELICAL CHURCH
PRINCESS STREET
LLANGOLLEN
LL20 8RD
- Ffôn:
- 01978861151
- E-bost:
- infoglanrafon@gmail.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window