Ymddiriedolwyr HISTORIC SWALE CIO

Rhif yr elusen: 1177323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard EMMETT Cadeirydd 01 October 2019
Dim ar gofnod
Fiona Palmer Ymddiriedolwr 17 February 2025
Dim ar gofnod
Susan Lowery Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
SARAH STEPHEN Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
ALLEN WHITNELL Ymddiriedolwr 05 October 2020
SITTINGBOURNE HERITAGE MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Margaret Fuller Ymddiriedolwr 18 March 2019
SITTINGBOURNE AND KEMSLEY LIGHT RAILWAY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD EDWARD EMMETT Ymddiriedolwr 17 July 2018
Dim ar gofnod