S4S FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established to work with young people, their families and wider communities by providing opportunities which they may not normally have access to. We aim to deliver programmes and projects which help all those we will work with to adopt healthy physical and mental lifestyles, be confident, raise employment aspirations, encourage resilience and support all to reach their potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Williams | Cadeirydd | 18 August 2020 |
|
|
||||
PHILIP MARSHALL | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
JILL PURCELL | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
DAVID WHYLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.40k | £9.34k | £0 | £7.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.30k | £6.34k | £5.12k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.80k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 82 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 82 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 1. TO ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AMONGST YOUNG PEOPLE, THEIR FAMILIES AND WIDER COMMUNITIES INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY:- A. PROVIDING TRAINING AND OTHER SUPPORT TO ENABLE INDIVIDUALS TO ADOPT A HEALTH LIFESTYLE; AND B. PROVIDING EDUCATION AND TRAINING TO RAISE EMPLOYMENT ASPIRATIONS. 2. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE BY PROVIDING THEM WITH EDUCATION, TRAINING, SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
S4S FOUNDATION
WATERLOO HOUSE
4 WATERLOO ROAD
WOLVERHAMPTON
WV1 4BL
- Ffôn:
- 07590 661046
- E-bost:
- info@s4sfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window