ymddiriedolwyr AMESBURY HISTORY CENTRE
Rhif yr elusen: 1176636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jane Laughlin | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Angelea Rosamund Bayliss | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Simon Harrod | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Jason DOIG | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
James Anthony Edward Johnston | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
CHRISTINA GANE | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER KENWARD | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.