Hanes ariannol BEDFORD STREET COMMUNITY COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1177026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £137.90k £184.30k £189.82k £230.37k £162.39k
Cyfanswm gwariant £124.75k £137.85k £163.18k £177.12k £177.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.00k N/A £9.50k N/A