Ymddiriedolwyr THE HONITON EVENING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1174834

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Tucker | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Sheelagh Bazen | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Susan Aisla Crampton | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Angela Brooks | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Spoerry | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Penny John | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
PAMELA MARY ROSENTHALL | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|||||
PAMELA JOAN KEANE | Ymddiriedolwr | 10 January 2016 |
|
|
||||
ELISABETH ANNE COLE | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Gubby | Ymddiriedolwr | 01 November 2009 |
|
|
||||
ALVI ELIZABETH FRANCES BLISS | Ymddiriedolwr | 01 November 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.