LONDON DURGOTSAV COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
London Durgotsav Committee, a charitable organisation established in 1963 by few pioneer dedicated Bengalees with the help of late Shri Tusar Kanti Ghosh, doyen of Bengalee journalism who edited Jugantar and Amrita Bazar Patrika, made possible for devotees in London and around areas to have the priviledge of Durga Puja celebration over the past 56 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
- Croydon
- Dinas Llundain
- Dinas Westminster
- Hammersmith And Fulham
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
- Islington
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2017: Cofrestrwyd
- LONDON DURGA PUJA DUSSERAH COMMITTEE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchita Bhattacharjee | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Sanjoy Sarkar | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £100 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Medi 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Mawrth 2022 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 31 Mawrth 2022 | 609 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 SEP 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
A) ADVANCEMENT OF EDUCATION IN BENGALI CULTURE, HERITAGE AND TRADITIONS BY HOSTING ANNUAL FESTIVALS, WORKSHOPS AND EXHIBITIONS. B) ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION FOR THE BENEFIT OF PUBLIC THROUGH HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON HINDUISM TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT HINDU RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 MOUNTSIDE PLACE
1A HEATHSIDE ROAD
WOKING
GU22 7LL
- Ffôn:
- 07814032458
- E-bost:
- SANCHITAD@HOTMAIL.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window