NEWDIGATE TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To manage and provide recreational facilities for use of the residents in the Parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 11 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- NEWDEGATE TRUST FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL ANN HART | Cadeirydd |
|
||||||||||
Matthew Hitchcock | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||||||
Janet Mallett | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||||||
Councillor Robert Fletcher | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|||||||||
LINDA WEBSTER | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|||||||||
Robert Mee | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||||||
Charles Richard Brooks | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||||||
Robert Flatley | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £11 | £21 | £8 | £8 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Awst 2024 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME 10 JULY 1980
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEE SHALL APPLY THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WEST HALLAM FOR WHICH PROVISION IS NOT MADE OUT OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS, APPLY THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE CHARITY IN OR TOWARDS PROVIDING LAND OR BUILDINGS TO BE SETTLED UPON TRUST FOR USE AS A VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
WEST HALLAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Louise Barber
3 High Lane West , West Hallam ,
ILKESTON , Derbyshire ,
DE7 6HQ
- Ffôn:
- 07986740189
- E-bost:
- contact@westhallam-pc.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window