Hanes ariannol BLACKBURN RUGBY UNION FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1177142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £116.64k £116.64k £121.51k £140.30k £125.72k
Cyfanswm gwariant £68.21k £68.21k £95.23k £109.70k £102.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £64.87k £8.00k N/A N/A