Ymddiriedolwyr BLACKBURN RUGBY UNION FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1177142

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN HOLCROFT | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|
||||
Michael Williams | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Gregory David Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Paul Gregson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Peter Whitman | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Allanson | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Morris | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
David Porter | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Edward Paul Westhead | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
DINO EDUARDO RADICE | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
ROGER HUGH GRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
James Richard YATES | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.