MUMSAID MATERNAL MENTAL HEALTH SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) Supporting the mental health and emotional health and well-being of women in London during pregnancy and early motherhood; b) Providing specialist 1-1 perinatal counselling from counsellors who are clinically supervised and trained; c) Organising counselling groups and other therapeutic support; and d) Providing access to health professionals and other frontline staff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,060 o 1 gontract(au) llywodraeth a £161,651 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Medi 2018: CIO registration
- MUMSAID MATERNAL MENTAL HEALTH SUPPORT C.I.C (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Smith-Morgan | Cadeirydd | 18 January 2024 |
|
|
||||
Tracy Murray | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Stephen McDermott | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Polly Ali | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Zenah Shuhaiber | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Renu Assi | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Grishma Ramesh Patel | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Hazel Pearson | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Clare Alison Harland | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
JILL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.63k | £619.02k | £331.24k | £426.29k | £384.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.31k | £287.87k | £360.53k | £383.44k | £374.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £97.12k | £97.12k | £104.12k | £134.22k | £88.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £161.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £564.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £54.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £287.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Sep 2018 as amended on 11 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the CIO are the preservation and protection of health and the advancement of good health in particular by: a) Supporting the mental health and emotional health and well-being of women and families especially during pregnancy and early motherhood; b) Providing a holistic support service tailored to individual need including specialist 1-1 perinatal and other counselling from counsellors who are clinically supervised and trained; c) Delivering therapeutic groups and facilitating peer support; d) Providing information, advice, guidance and community advocacy to resolve issues and identify available support options; e) Sharing MumsAid's specialist knowledge and disseminating best practice to raise awareness and understanding of how to support maternal and family mental health.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MUMSAID
184 - 186 WESTCOMBE HILL
BLACKHEATH
- Ffôn:
- 07758763908
- E-bost:
- info@mums-aid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window