ymddiriedolwyr POOL MISSION AREA
Rhif yr elusen: 1176603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denice Ilga Jaunzens | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Rev Helen Margaret Dawson | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Rev Paulette Rose-Mary de Garis Gower | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|||||
Amelia Lucy Harvey-Scholes | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
William Henry Colbatch-Clark | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Ivy Dianne Edwards | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Hugh Derek Anton-Stephens | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Joyce Hayes | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rev Adam Richard Pawley | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Richard John Newcombe | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Annette Rushton | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mathieson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Carol Eunice Davies | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
MR TREVOR TREVOR | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|||||
GWYNETH MARGARET PUGH JONES | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN JEAN USMAR | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
KEITH JOHN SHUTTLEWORTH | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
JAMES STEWART THOMPSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
WINIFRED HELEN BENNETT | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN ELAINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
PATRICIA MARY SWAIN | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Rev CAROLINE LAURA RHODES | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.