ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE GREAT, BLENDON
Rhif yr elusen: 1176355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN SMITH | Cadeirydd | 03 March 2018 |
|
|
||||
Ann Evelyn Pennington | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Ian Charles WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Linda Susan WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
BEATRICE AVRIL GILPIN | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH NUNNS | Ymddiriedolwr | 10 April 2011 |
|
|||||
Timothy Nicolas Nunns MA | Ymddiriedolwr | 25 April 2010 |
|
|||||
ANGELA MARY DAVIS | Ymddiriedolwr | 15 April 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.