STEPPING STONES LEARNING AND LEISURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
STEPPING STONES PROVIDES A RANGE OF MUCH NEEDED EDUCATION AND LEISURE CLASSES FOR ADULTS WITH LEARNING DISABILITIES, ENABLING AN OFTEN NEGLECTED SECTION OF THE COMMUNITY TO WORK FROM A BASE WHERE THEY CAN MAKE NEW FRIENDS AND BUILD THEIR SKILLS. THE CLASSES PROMOTE HEALTH & HYGIENE; EXERCISE & FITNESS; THE ARTS, SKILLS FOR INDEPENDENT LIVING AND SELF-DEVELOPMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,500 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bromley
- Croydon
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110583 THE STEPPING STONES PROJECT GATEWAY CLUB
- 26 Medi 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Keaveney-Sheath | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Avery Jayne Benton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Lynn Bransby | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
SALLY REID | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Terence David Baldwin | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
JENNIFER WALMSLEY | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.67k | £47.19k | £65.89k | £100.61k | £35.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.63k | £49.62k | £54.22k | £65.63k | £67.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.25k | £12.25k | £17.75k | £26.25k | £16.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES RESIDENT IN SOUTHWARK AND NEIGHBOURING BOROUGHS FOR THE PUBLIC BENEFIT WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING ADVICE AND SUPPORT AND SERVICES THAT ARE SPECIALLY DESIGNED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS. 2) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT SOCIAL INCLUSION AMONGST PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES IN SOUTHWARK AND NEIGHBOURING BOROUGHS, WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY BECAUSE THEY FACE DISCRIMINATION, OR ARE UNABLE TO EASILY DRIVE, USE PUBLIC TRANSPORT OR OTHERWISE ACCESS SERVICES. 3) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST THE PUBLIC OF THE RESTRICTIONS FACING THOSE WITH LEARNING DISABILITIES AND PROVISION OF SERVICES THROUGH WHICH THIS CAN BE ALLEVIATED. 4) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SOUTHWARK AND NEIGHBOURING BOROUGHS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE, IN PARTICULAR, BY: PROVIDING CLASSES AND ACTIVITIES IN SUBJECTS INCLUDING DRAMA, COOKING, ART, MUSIC, KEEP FIT, GARDENING, DANCE AND WALKING GROUP (AND OTHER SUBJECTS WHICH ARE DRIVEN BY THE NEEDS AND WISHES TO THE ADULTS WHO ATTEND) THAT ENABLE PEOPLE WHO HAVE LEARNING DISABILITIES TO INTERACT SOCIALLY IN ORDER TO REDUCE SOCIAL ISOLATION AND PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY IN THE WIDER COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. FAITHS COMMUNITY CENTRE
RED POST HILL
LONDON
SE24 9JQ
- Ffôn:
- 07950612914
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window