Hanes ariannol FRIENDS OF KOLKATA BHALOBASHI FOUNDATION (KBF)

Rhif yr elusen: 1176527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.98k £44.51k £61.58k £41.82k £38.35k
Cyfanswm gwariant £36.17k £41.80k £67.13k £33.08k £40.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A