ymddiriedolwyr THE SIGNALLING RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1176506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy May Anderson | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Mike Wilks | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Charles Melton | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Michael Reginald Instone | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
PETER DAVENPORT | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Sharpe | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
RICHARD FOSTER | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.