Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TIVERTON ST GEORGE AND ST PAUL

Rhif yr elusen: 1175137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW HUMM Cadeirydd 05 September 2016
Dim ar gofnod
Paul Jonathan Friend Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Anthony Joseph Killeen Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Richard William Flower Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Claire Fitzherbert Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Miriam Joy Brandon-Wheeler Ymddiriedolwr 02 July 2023
Dim ar gofnod
Charles Allan Crofts Wheeler Ymddiriedolwr 02 July 2023
Dim ar gofnod
Paul Anthony Sagar Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
Kathryn Stella Baker Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Claire Britton Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
Janet Lynn Norris Ymddiriedolwr 27 April 2023
BREWIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Neill Edward Bowler Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
Janet Fay Dawe Ymddiriedolwr 07 April 2022
TIVERTON & DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser