Hanes ariannol New Model Institute for Technology and Engineering
Rhif yr elusen: 1176550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £12.14m | £3.20m | £9.14m | £4.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.75m | £5.70m | £6.96m | £8.11m | £8.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £89.00k | £892.00k | £307.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.04m | £4.78m | £2.28m | £5.26m | £268.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £281.59k | £3.37m | £3.07m | £2.84m | £3.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £72.82k | £0 | £1.01m | £1.77m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.04m | £8.70m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.45k | £0 | £0 | £0 | £21.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £128.00k | £5.28m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.75m | £3.09m | £6.96m | £7.97m | £7.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £138.67k | £206.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.13k | £0 | £0 | £39.12k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.62m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.