GAMBIA HEALTHCARE MATTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MEDICAL SUPPLIES: to primary and secondary care services, for Gambians and people living in The Gambia. HEALTH PROMOTION: Promote healthy lifestyles across communities; rural & urban to help control and prevent diseases. HEALTH EDUCATION: Provide information on healthy living, encourage access to services, involvement in health decisions and promote behavioural change to stay healthy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
44 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Y Gambia
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2017: CIO registration
- GAMBIA DIASPORA HEALTH INITIATIVE (GDHI) (Enw blaenorol)
- GAMBIAN DIASPORA HEALTH INITIATIVE (GDHI) (Enw blaenorol)
- GAMBIAN DIASPORA HEALTH INITIATIVE (GDHI) (Enw blaenorol)
- GAMBIAN DIASPORA HEALTHCARE INITIATIVE (GDHI) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA KRUBALLY | Cadeirydd | 14 February 2018 |
|
|
||||
Aminata Hydara | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Solomon Owens | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17k | £1.10k | £2.66k | £8.06k | £2.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34k | £1.15k | £1.81k | £5.98k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 285 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 285 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Gorffennaf 2023 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 18 Gorffennaf 2023 | 353 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 17 Gorffennaf 2023 | 717 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 17 Gorffennaf 2023 | 717 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 26 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 26 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 04 DEC 2017 AMENDED ON 14 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH OF PERSONS LIVING IN THE GAMBIA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES FROM THE UK TO VARIOUS HOSPITALS IN THE GAMBIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 COMYNS ROAD
DAGENHAM
RM9 6PB
- Ffôn:
- 07703681992
- E-bost:
- info@gambiahealthcarematters.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window