Hanes ariannol HEREFORD STIENER ACADEMY

Rhif yr elusen: 510956
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £654.30k £565.86k £1.08m £4.18m £5.47m
Cyfanswm gwariant £464.09k £554.47k £1.05m £1.89m £1.97m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £68.15k £137.71k £236.68k £520.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £733 £37.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £496.88k £943.56k £3.94m £4.95m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £830 £715 £1.25k £233
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £524.71k £1.03m £1.87m £1.95m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.12k £2.02k £6.67k £6.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0