Hanes ariannol THE JUNGLE CLUB
Rhif yr elusen: 1175930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (233 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/11/2018 | 26/11/2019 | 26/11/2020 | 26/11/2021 | 26/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.78k | £16.19k | £12.50k | £5.15k | £9.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.80k | £9.32k | £9.47k | £6.89k | £7.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.