ymddiriedolwyr DAVID SCOTT'S COVENTRY JUBILEE COMMUNITY CARE TRUST
Rhif yr elusen: 510979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR J A MCINTOSH | Cadeirydd | 12 March 1981 |
|
|||||||||
Simon Sharpe | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|||||||||
Kirstie Kelly | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||||||
Mary Cantillon | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||||
Dr Caroline Ann Rhodes | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|||||||||
PROFESSOR ROBERT JAMES GRIEVE | Ymddiriedolwr | 05 September 2014 |
|
|||||||||
RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.