Hanes ariannol PLATFORM 4

Rhif yr elusen: 1177556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.10k £63.06k £67.27k £81.98k £61.96k
Cyfanswm gwariant £38.26k £31.77k £65.63k £70.61k £74.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £63.06k £50.09k £63.84k £30.02k