FOCUS SURREY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide affordable one to one support using the principles of Applied Behaviour Analysis to develop learning and social skills for children with Autistic Spectrum Disorder and other communication difficulties. The club provides their families with an inclusive social community where they can network with other parents of, and professionals working with, children with ASD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
81 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 14 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ARCHDALL | Cadeirydd | 14 May 2018 |
|
|
||||
Samantha Jane Rahman | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Tracey Tibbals | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Louise Simon | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Kunhui Rimington | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Lisa Masarati | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
June May Lee Goh | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|||||
AMANDA WEST | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.11k | £9.45k | £38.04k | £50.79k | £37.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.05k | £5.71k | £34.47k | £38.46k | £43.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 May 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) AND OTHER COMMUNICATION DIFFICULTIES AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: * PROVIDING A STRUCTURED SATURDAY CLUB WITHIN A SAFE, NURTURING, FUN AND CHILD-CENTRED ENVIRONMENT FOR CHILDREN WITH ASD * PROVIDING A FRIENDLY AND SOCIABLE ENVIRONMENT FOR PARENTS/CARERS AND SIBLINGS TO MEET * THE PROVISION OF INFORMATION FOR PARENTS/CARERS THROUGH ORGANISED TALKS ON ASD RELATED SUBJECTS 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN AUTISM SPECTRUM DISORDER AND OTHER COMMUNICATION DIFFICULTIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: * THE PROVISION OF TRAINING AND VOLUNTEER OPPORTUNITIES IN AUTISM TEACHING METHODS BASED ON APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS (ABA) METHODOLOGIES * THE PROVISION OF INFORMATION SESSIONS ON ABA AND OTHER INTERVENTIONS,DEVELOPMENTS AND RELATED TOPICS WITH REGARD TO ASD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 STANHOPE ROAD
CARSHALTON
SM5 4LH
- Ffôn:
- 07394045204
- E-bost:
- focussurrey@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window