CHRIST VICTORY OUTREACH CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Midweek Bible Studies Prayer meetings Youth meetings Sunday services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 09 Hydref 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED SARPONG AGYEMANG | Cadeirydd | 08 March 2014 |
|
|
||||
GLADYS OPOKU | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
FRANK OHENE SARPONG | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
EUNICE ANTWI | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
COMFORT SARPONG ODURO | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
GEORGE OBIRI | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
AGNESS POKUAH | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
ELEANOR CHRISTABEL AKORFUL | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
PAULINE OWUSU | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.96k | £22.57k | £15.15k | £11.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.90k | £22.73k | £20.76k | £14.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 198 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 198 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 564 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 564 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mawrth 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mawrth 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mawrth 2022 | 492 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mawrth 2022 | 492 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Oct 2017 as amended on 08 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1 The principal purposes of the Church are:- 3.1.1 The advancement of the Christian faith according to the principles of the Baptist denomination. 3.1.2 The Church may also advance education and carry out other charitable purposes in the United Kingdom and/or other parts of the world.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
184 Peveril Street
Nottingham
Nottinghamshire
NG7 4AH
- Ffôn:
- 07717537183
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window