BRYNTIRION INFANTS PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pta
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 26 Hydref 2017: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83k | £0 | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 338 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 338 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 704 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 704 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2021 | 23 Medi 2022 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2020 | 26 Ebrill 2022 | 331 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window