A CLASS OF THEIR OWN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising to advance the education of the pupils at Winsley Church of England Primary School by providing and assisting in the provision of improved educational and learning facilities (not required to be provided by the local education authority) at the school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 October 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN SPARROWHAWK | Cadeirydd | 03 October 2017 |
|
|
||||
ANNIKA ATKINS | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
ANNA OWEN | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/10/2020 | 03/10/2021 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £71 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.93k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2020 | 19 Gorffennaf 2022 | 350 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 OCT 2017 AS AMENDED ON 14 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT WINSLEY CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF IMPROVED EDUCATIONAL AND LEARNING FACILITIES (NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) AT THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Winsley C of E Primary School
Tyning Road
Winsley
Bradford-on-Avon
BA15 2JN
- Ffôn:
- 07989556620
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window