MOOR PARK PARENTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our object is to advance the education of pupils at Moor Park School by means of the following: To act as liaison with new parents, welcoming them into the school community To play an active role in nurturing relationships between Moor Park and the local area To support the development plan of the school To engage in activities which support and enhance the welfare and education of the pupils
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- MPPA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Hathaway | Cadeirydd | 22 June 2018 |
|
|
||||
Julia Perkins | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Thornhill | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.82k | £2.70k | £4.06k | £9.93k | £37.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.99k | £2.91k | £505 | £8.94k | £36.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUN 2017 AS AMENDED ON 08 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: TO ACT AS LIAISON WITH NEW PARENTS, WELCOMING THEM INTO THE SCHOOL COMMUNITY TO PLAY AN ACTIVE ROLE IN NURTURING RELATIONSHIPS BETWEEN MOOR PARK AND THE LOCAL AREA TO SUPPORT THE DEVELOPMENT PLAN OF THE SCHOOL TO RAISE FUNDS FOR SCHOOL RESOURCES AND FACILITIES TO ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT AND ADVANCE THE WELFARE AND EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING THE SCHOOL TO PROMOTE CLOSE CO-OPERATION AND CONSTRUCTIVE COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND TEACHERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moor Park School
Moor Park
Richards Castle
LUDLOW
SY8 4DZ
- Ffôn:
- 01584 876061
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window