Hanes ariannol THE CHARLIE GARD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1176344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.33k £77.84k £96.27k £36.77k £17.31k
Cyfanswm gwariant £295.95k £389.26k £261.83k £206.01k £106.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A