THE CHARLIE GARD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support families affected by mitochondrial disease offering services to aid a better quality of life, and fund research into viable treatments for this currently incurable disease. We aim to raise awareness for mitochondrial disease within the general public through a variety of events, and support patients by connecting them to the correct support networks within the mitochondrial community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Sbaen
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Evers | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Mendlesohn | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
CHARLES DA SILVA | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.33k | £77.84k | £96.27k | £36.77k | £17.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.95k | £389.26k | £261.83k | £206.01k | £106.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2024 | 325 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2024 | 325 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2024 | 690 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2024 | 690 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Awst 2021 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Awst 2021 | 194 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF MITOCHONDRIAL DISEASE AND THEIR FAMILIES AND CARERS BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (1) PROVIDING FINANCIAL SUPPORT FOR RESEARCH INTO METHODS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT FOR MITOCHONDRIAL DISEASE AND RELATED SERVICES, AND TO HELP PUBLISH AND DISSEMINATE THE FINDINGS OF SUCH RESEARCH; (2) RAISING AWARENESS ABOUT ALL AND ANY ISSUES RELATED TO MITOCHONDRIAL DISEASE AMONG THE PUBLIC, MEDIA, LEGISLATORS AND AMONGST HEALTHCARE PROFESSIONALS; (3) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON MATTERS RELATED TO MITOCHONDRIAL DISEASE, AND COMMENTING ON PROPOSED OR EXISTING LEGISLATION IMPACTING SERIOUS MEDICAL TREATMENT CASES; AND (4) PROVIDING FAMILIES LIVING WITH MITOCHONDRIAL DISEASE WITH INFORMATION AND SUPPORT, INCLUDING FINANCIAL SUPPORT WHERE POSSIBLE. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE "MITOCHONDRIAL DISEASE" MEANS ANY OF THE GROUP OF CHRONIC, GENETIC DISORDERS CAUSED BY DYSFUNCTIONAL MITOCHONDRIA AND "SERIOUS MEDICAL TREATMENT CASE" HAS THE SAME MEANING AS GIVEN IN PRACTICE DIRECTION E, SUPPLEMENTING PART 9 OF THE COURT OF PROTECTION RULES, 2007. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 482
8 Church Street
INVERNESS
IV1 1EA
- Ffôn:
- 01642 917342
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window