THE YORKSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making of Grants for the maintenance and repair of Christian churches in Yorkshire (boundaries as before 1974)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 700639 THE YORKSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
- 11 Hydref 2017: CIO registration
- YHCT (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS JAMES PONSONBY RAMSDEN | Cadeirydd | 11 October 2017 |
|
|||||||||||||
Joel Brice Oliver Brookfield | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||||||||||
Dr Katherine Fleur Giles | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||||||||||
Clive Roland Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||||||||||
Moira Fulton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||||||||||
Christopher Michael Garside Wildblood | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||||||||||
RICHARD CHARLES BAILEY | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||||||||||
SYLVIA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|||||||||||||
RORY WARDROPER | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.26k | £131.57k | £118.68k | £231.04k | £194.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.24k | £110.58k | £137.05k | £125.93k | £151.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PRESERVATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF CHURCHES IN YORKSHIRE AND OF MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS, BELLS, CLOCK AND CHIMES IN SUCH CHURCHES AND OF THE CHURCHYARD BELONGING TO ANY SUCH CHURCHES IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) BY MEANS OF FINANCIAL SUPPORT. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE, "CHURCHES" SHALL INCLUDE ANY CHURCH OR CHAPEL USED FOR PUBLIC WORSHIP FOR THE TIME BEING WHETHER BELONGING TO OR USED BY ANY CHRISTIAN DENOMINATION AND "YORKSHIRE" SHALL INCLUDE THE NORTH RIDING, WEST RIDING, EAST RIDING OF YORKSHIRE TOGETHER WITH THE CITY AND COUNTY OF YORK AND THE CITY AND COUNTY OF KINGSTON-UPON-HULL FORMERLY EXISTING BEFORE THE COMING INTO FORCE OF THE LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 ON 1 APRIL 1974.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 DALTON TERRACE
YORK
YO24 4DA
- Ffôn:
- 01904643943
- E-bost:
- generalenquiries@yhct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window