WESTFIELD LEARNING COMMUNITY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides out-of-school activities for the education and training of Westfield School Pupils to advance and enhance development and education of people of all ages without discrimination. Provide or assist in providing facilities for recreational or other leisure time, before and after school, weekends and holidays. Advancing the health & welfare of families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 06 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- 21 Mehefin 2023: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
- THE WESTFIELD SCHOOL TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33k | £582 | £448 | £211.27k | £132 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.36k | £4.14k | £413 | £50.90k | £20.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Ionawr 2021 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13/01/1981 AS AMENDED ON 02/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH OR RELATING TO WESTFIELD SCHOOL OR ITS PRESENT OR PAST PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window