Hanes ariannol WILLESBOROUGH BAPTIST PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1175202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.31k | £82.86k | £123.61k | £130.22k | £121.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.07k | £94.03k | £92.89k | £130.00k | £149.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £69.56k | N/A | £104.65k | £82.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.00k | N/A | £3.80k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.