ZERO HUNGER WITH LANGAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We serve daily meals around the world to people suffering from the effects of hunger.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 13 November 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Botswana
- Cenia
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagjit Singh | Cadeirydd | 24 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/11/2019 | 13/11/2020 | 13/11/2021 | 13/11/2022 | 13/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 13 Tachwedd 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Tachwedd 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 13 Tachwedd 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Tachwedd 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 13 Tachwedd 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Tachwedd 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 13 Tachwedd 2020 | 25 Medi 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 13 Tachwedd 2020 | 25 Medi 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 13 Tachwedd 2019 | 14 Medi 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 13 Tachwedd 2019 | 14 Medi 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY OF PEOPLE AROUND THE WORLD WHO ARE SUFFERING FROM HUNGER AND MALNUTRITION BY SUPPLYING THEM WITH FOOD, WATER AND ACCESS TO EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NISHKAM CENTRE
6 SOHO ROAD
BIRMINGHAM
B21 9BH
- Ffôn:
- 07762354171
- E-bost:
- hello@ZEROHUNGERWITHLANGAR.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window