CROMWELL BOTTOM WILDLIFE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To conserve and protect the wildlife and natural environment of Cromwell Bottom Local Nature Reserve and North Loop
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON DAY | Cadeirydd | 25 April 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN STAPLES | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
ROBIN OWEN- MORLEY | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
TONY SPILSBURY MR | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
JENNIFER LANDELLS | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
JULIE ANN JACKSON | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
HAYLEY COTTRELL | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
ALLAN WOLFENDEN | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
GRAHAM HAIGH | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
DAVID LANGLEY | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL HENSHAW | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
BRUCE HOYLE | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.19k | £9.37k | £27.92k | £40.46k | £39.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.42k | £13.57k | £7.46k | £22.64k | £31.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2021 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2021 | 233 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION OF THE WILDLIFE AND WILDLIFE HABITATS AND PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE SITES KNOWN AS CROMWELL BOTTOM LOCAL NATURE RESERVE AND NORTH LOOP. TO ADVANCE THE EDUCATION AND APPRECIATION OF THE PUBLIC REGARDING THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
184 Healey Wood Road
BRIGHOUSE
West Yorkshire
HD6 3RW
- Ffôn:
- 07516512743
- E-bost:
- cbwgwildlife@gmail.com
- Gwefan:
-
cromwellbottomlnr.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window